ymddiriedolwyr BRIDGNORTH GENERAL MUNICIPAL CHARITY
Rhif yr elusen: 217544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT VINCENT DAVIES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nicola Jayne Cooper | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|||||
James Gittins | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Pamela Oakley | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
||||
VANESSA VOYSEY | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER RAWLINGS | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|
||||
MR TOM BRETTELL | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|
||||
DEREK MOORHOUSE | Ymddiriedolwr | 03 October 2013 |
|
|||||
DAVID WALKER | Ymddiriedolwr | 03 October 2013 |
|
|||||
HELEN HOWELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JENNIFER SUSAN DURHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.