ymddiriedolwyr THE SIR THOMAS WHITE LOAN CHARITY
Rhif yr elusen: 218061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCY JANE WOMACK | Cadeirydd | 11 July 2013 |
|
|||||
Linda Neville | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|||||
Samantha Caroline Purvis | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|||||
Mahomed Imtiaz Umar | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|||||
Parmdeep Singh Vadesha | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|||||
Anne-Marie Leslie Hawkins | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|||||
Paul Brian Douglas Murray | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Gregory Hollingsworth | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|||||
Susan Jane Cleminson | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|||||
Ivan Richard Court CMgr FCMI | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|||||
ANNE CLARE WHITLOCK | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
|||||
Amjad Khan | Ymddiriedolwr | 02 March 2015 |
|
|||||
Gaurang Naik | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|||||
Lisa Louise Botterill | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|||||
DAVID ALAN HOPE FCA BSC | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.