Hanes ariannol BRIXWORTH VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 218254
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.64k | £32.58k | £27.16k | £32.77k | £32.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.29k | £23.69k | £35.76k | £30.91k | £33.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.11k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.11k | £10.00k | £16.47k | £2.67k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.