PILTON UNITED CHARITY

Rhif yr elusen: 218538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide and maintain housing for poor persons from the ancient Parish of Pilton. To provide relief for residents in need from the ancient Parish of Pilton. To provide any other charitable purpose to benefit the inhabitants of the ancient Parish of Pilton.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £242,484
Cyfanswm gwariant: £197,756

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Tachwedd 2002: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 08 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
  • 13 Tachwedd 2002: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • PARISH LANDS AND OTHER CHARITIES (Enw blaenorol)
  • PILTON UNITED CHARITIES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Janet Coates Cadeirydd
PILTON HOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DAVIE BARNSTAPLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Colin Brown Ymddiriedolwr 11 March 2025
Dim ar gofnod
Loki Dawson Ymddiriedolwr 11 March 2025
Dim ar gofnod
Julie Hunt Ymddiriedolwr 19 September 2023
THE SIR FRANCIS CHICHESTER APPEAL FOR THE YOUTH OF DEVON
Derbyniwyd: Ar amser
William Sanders Ymddiriedolwr 20 June 2023
Dim ar gofnod
Iain Brodie Ymddiriedolwr 20 June 2023
Dim ar gofnod
Peter Manley Ymddiriedolwr 14 March 2023
Dim ar gofnod
Rev Martyn Tyrrell Ymddiriedolwr 13 March 2022
Dim ar gofnod
Michael John Willcox Ymddiriedolwr 11 October 2020
Dim ar gofnod
Francis Vernon Clarke Ymddiriedolwr 10 March 2020
Dim ar gofnod
MARK CROOKS Ymddiriedolwr 08 December 2015
Dim ar gofnod
VALERIE ELKINS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £173.91k £192.03k £209.80k £223.36k £242.48k
Cyfanswm gwariant £195.59k £188.14k £146.58k £208.22k £197.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 09 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 09 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 12 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 25 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 05 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 05 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 26 JANUARY 1962
Gwrthrychau elusennol
1/ PROVISION OF ALMSHOUSES FOR POOR PERSONS RESIDENT IN THE ANCIENT PARISH OF PILTON. 2/ FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE POOR OF THE ANCIENT PARISH OF PILTON
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF PILTON
Hanes cofrestru
  • 13 Tachwedd 2002 : Asset transfer out
  • 08 Gorffennaf 1963 : Cofrestrwyd
  • 13 Tachwedd 2002 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Meeting Room 4A Foffee Cottages
Pilton
BARNSTAPLE
Devon
EX31 1QP
Ffôn:
07736218637
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael