SUTTON COLDFIELD CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Within Sutton Coldfield : To provide Almshouses and related benefits for elderly beneficiaries. Make grants for the relief of persons who may be elderly, disadvantaged, disabled or in need of medical assistance. To provide special benefits to local education authority schools, places of worship, historic buildings and support community groups, recreation and leisure.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Cyfanswm incwm:
£2,165,000
Roddion a chymynroddion | £5.00k | |
Weithgareddau elusennol | £274.00k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.89m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,969,000
Codi arian | £415.00k | |
Weithgareddau elusennol | £2.55m | |
Arall | £0 |
£4,869,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £415.00k | |
Gwariant elusennol | £2.55m |
Codi arian a Arall Gwariant | £415.00k | |
Gwariant elusennol | £2.55m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.07m |
Pobl

11 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 1968: Cofrestrwyd
- THE SUTTON COLDFIELD MUNICIPAL CHARITIES (Enw gwaith)
- SUTTON COLDFIELD MUNICIPAL CHARITIES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Dunn | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|
||||
Nigel Meredith | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Brian William Maynard | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Stuart Kurt Roberts | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Surrinder Bains | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Henrietta Martin | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Fahmida Ismail | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Helen Miles | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|||||
Cllr David Pears | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|
||||
Cllr Jane Mosson | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||
Cllr. Simon Douglas John Ward | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
|
||||
Jayne Paula Luckett | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|
||||
Dr Francis Patrick Murray | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Andrew Charles Morris | Ymddiriedolwr | 11 February 2015 |
|
|
||||
ANDREW FRANCIS BURLEY | Ymddiriedolwr | 16 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.91m | £1.76m | £2.34m | £2.22m | £2.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.94m | £2.24m | £1.92m | £2.22m | £2.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £12.45k | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £202.52k | £214.10k | £216.00k | £235.00k | £274.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.71m | £1.53m | £2.13m | £1.99m | £1.89m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.77m | £1.72m | £1.56m | £1.90m | £2.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £171.82k | £513.24k | £353.00k | £324.00k | £415.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £175.98k | £163.41k | £211.00k | £135.00k | £146.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.15m | £1.01m | £985.00k | £1.11m | £1.88m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £104.58k | £513.24k | £353.00k | £324.00k | £415.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £843.21k | £640.23k | £746.00k | £1.44m | £10.07m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £63.79m | £75.26m | £62.56m | £63.26m | £67.45m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.33m | £666.47k | £10.36m | £10.11m | £1.71m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.65m | £1.71m | £1.59m | £1.62m | £1.97m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 01 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 01 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 12 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 12 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 25 FEB 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: (A) THE PROVISION OF HOUSING ACCOMMODATION FOR BENEFICIARIES AND SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS AS THE TRUSTEES DECIDE. THE LAND IDENTIFIED IN PART I OF THE SCHEDULE TO THIS SCHEME MUST BE RETAINED BY THE TRUSTEES FOR USE AS THE HOMES OF THE CHARITY. ANY SURPLUS INCOME NOT REQUIRED FOR THE OBJECTS ABOVE SHALL BE APPLIED FOR THE OBJECTS BELOW: (B) THE RELIEF OF PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS. THE TRUSTEES MAY RELIEVE PERSONS IN NEED BY: (I) MAKING GRANTS OF MONEY TO THEM; (II) PROVIDING OR PAYING FOR GOODS, SERVICES OR FACILITIES FOR THEM; OR (III) MAKING GRANTS OF MONEY TO OTHER PERSONS OR BODIES WHO PROVIDE GOODS, SERVICES OR FACILITIES TO THOSE IN NEED. (C) PROVIDING SUCH SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND, NOT NORMALLY PROVIDED BY A LOCAL AUTHORITY OR ACADEMY TRUST, FOR ANY SCHOOL IN THE AREA OF BENEFIT OR SUBSTANTIALLY SERVING THE SAME AS MAY FROM TIME TO TIME BE AGREED BETWEEN THE SCHOOL GOVERNORS OR ACADEMY TRUST (AS THE CASE MAY BE) AND THE TRUSTEES. (D) PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, PHYSICAL EDUCATION AND EDUCATION IN RESPECT OF THE ARTS) OF PERSONS WHO ARE: (I) UNDER THE AGE OF 25; (II) IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE; AND (III) RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT. (E) FOR THE GENERAL BENEFIT OF PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT, IN ONE OR MORE OF THE FOLLOWING WAYS, EITHER DIRECTLY OR BY WAY OF DONATIONS OR SUBSCRIPTIONS TO INSTITUTIONS OR ORGANISATIONS WHICH APPLY OR WHICH UNDERTAKE IN RETURN TO APPLY THE WHOLE OR PART OF THEIR INCOME FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES: (I) THE RELIEF OF THE ELDERLY WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS; (II) THE RELIEF OF DISTRESS AND SICKNESS; (III) THE PROVISION AND SUPPORT OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION; (IV) THE REPAIR OF HISTORIC BUILDINGS; (V) THE PROMOTION OF THE ARTS; OR (VI) THE ADVANCEMENT OF RELIGION.
Maes buddion
COUNCIL WARDS OF BIRMINGHAM CITY COUNCIL KNOWN AS THE SUTTON COLDFIELD CONSTITUENCY
Elusennau cysylltiedig
- 27 Tachwedd 1968 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LINGARD HOUSE
FOX HOLLIES ROAD
SUTTON COLDFIELD
B76 2RJ
- Ffôn:
- 0121 7940970
- E-bost:
- info@suttoncharitabletrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window