THE BEDFORD AND DISTRICT SOCIETY FOR PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support people with learning disabilities in the Bedford area. Also incorporated within Bedford Mencap is Sparkle Club, a weekly social club for adults with learning disabilities in Bedford.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £19,860 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- BEDFORD MENCAP (Enw gwaith)
- SPARKLE CLUB (Enw gwaith)
- THE BEDFORD AND DISTRICT SOCIETY FOR MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN AND ADULTS (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANESSA WILSON | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Laura Sherwood-King | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||||
Deepesh Lad | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||||
Andrew Munday | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|||||||
Lauren Steels | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|
||||||
Simon Broomfield | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
|
||||||
DAVID SIMONS | Ymddiriedolwr | 26 April 2012 |
|
|
||||||
MADELINE PUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MIKE BONNEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
VERONICA SCARGILL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.68k | £37.46k | £52.40k | £52.82k | £82.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.07k | £34.55k | £47.92k | £58.77k | £70.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.04k | £6.10k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.86k | £19.86k | N/A | £19.86k | £19.86k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 31 Gorffennaf 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 31 Gorffennaf 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES OF THE SOCIETY ADOPTED 14TH NOVEMBER 1955 AS VARIED BY REVISED RULES ADOPTED 13TH APRIL 1961 AND 9TH FEBRUARY 1982 AND SPECIAL RESOLUTION DATED 16 APRIL 2002.
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF PEOPLE WITH A LEARNING DISABILITY IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF HELP AND SUPPORT FOR THEM AND FOR THEIR FAMILIES, DEPENDANTS AND CARERS, AND TO PREVENT LEARNING DISABILITIES FOR THE PUBLIC BENEFIT AND TO ADVANCE RELIGION AMONGST PERSONS WITH A LEARNING DISABILITY. 2) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR PEOPLE WHO HAVE NEED THEREOF BU REASON OF LEARNING DISABILITY WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. "LEARNING DISABILITY" MEANS ANY DEVELOPMENTAL DISABILITY OF THE MIND, AND ANY ASSOCIATED CONDITION HOWSOEVER CAUSED AND WHETHER MILD, MODERATE OR SEVERE.
Maes buddion
BEDFORD, KEMPSTON, AMPTHILL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
92 CHAUCER ROAD
BEDFORD
MK40 2AP
- Ffôn:
- 07305088274
- E-bost:
- ljsk1965@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window