Dogfen lywodraethu COIF CHARITIES INVESTMENT FUND
Rhif yr elusen: 218873
Cronfa Buddsoddi ar y Cyd yw’r elusen
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSION OF 14TH MAY 2008. SCHEME AS AMENDED BY SCHEME DATED 14/06/2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 22/07/2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 05/12/2015 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15 MAY 2017
Gwrthrychau elusennol
A COMMON INVESTMENT FUND ESTABLISHED BY A SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS UNDER SECTION 24 OF THE CHARITIES ACT 1993 FOR THE BENEFIT OF ANY CHARITY WITHIN THE MEANING OF THE ACT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.