Hanes ariannol THE HOSPITAL OF ST JOHN THE EVANGELIST AND OF ST ANNE IN OKEHAM
Rhif yr elusen: 218931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2022 | 06/04/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £805.13k | £797.25k | £802.10k | £871.80k | £958.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £766.20k | £727.04k | £704.32k | £808.43k | £862.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.50k | £7.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.24k | £0 | £379 | £305 | £180 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £1.51k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £660.80k | £656.18k | £670.31k | £716.92k | £779.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £136.02k | £115.02k | £121.46k | £150.78k | £175.38k | |
|
Incwm - Arall | £3.07k | £26.05k | £9.96k | £2.28k | £3.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £744.26k | £703.95k | £679.36k | £784.72k | £838.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.94k | £23.08k | £24.96k | £23.71k | £24.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.75k | £21.70k | £21.48k | £22.72k | £23.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £21.94k | £23.08k | £24.96k | £23.71k | £24.19k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.