ymddiriedolwyr THE INCORPORATED CATHOLIC TRUTH SOCIETY
Rhif yr elusen: 218951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt Rev Paul Hendricks | Cadeirydd | 22 September 2003 | ||||||
Rev David John Elliott Fr | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
Rev ANDREW CHARLES PINSENT | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|
||||
Dr William Peter O'Neil | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
||||
CARRIE ANN GATES | Ymddiriedolwr | 21 September 2015 |
|
|
||||
LUKE PARSONS QC | Ymddiriedolwr | 26 September 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.