MAYOR OF HARROW'S CHARITY FUND

Rhif yr elusen: 219034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Applicants should be resident in London Borough of Harrow. Grants allowed are discretionary based on essential needs rather than desirable, this includes provision of basic living conditions- food, clothing, heating essential furnishings such as beds, cookers, rugs, childcare equip,health treatment. Grants towards holidays/school trips for children from homes in difficult financial circumstances.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 16 May 2024

Cyfanswm incwm: £3,264
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Harrow

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sharon Daniels Ymddiriedolwr 01 August 2023
Dim ar gofnod
Vishal Seegoolam Ymddiriedolwr 12 July 2023
Dim ar gofnod
Cllr Ramji Kanji Chauhan Ymddiriedolwr 26 May 2022
Dim ar gofnod
Honorary Alderman Camila Bath Ymddiriedolwr 05 May 2021
Dim ar gofnod
Cllr Jean Lammiman Ymddiriedolwr 19 May 2018
THE WEST HOUSE AND HEATH ROBINSON MUSEUM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
EDWARD HARVIST (ALSO KNOWN AS THE HARVIST ESTATE)
Derbyniwyd: Ar amser
Cllr Sasikala Suresh Ymddiriedolwr 19 May 2018
Dim ar gofnod
BRENDA DIANA CRIPPS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MRS GAYE BRANCH Ymddiriedolwr
HARROW SHOPMOBILITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 19/05/2020 19/05/2021 26/05/2022 18/05/2023 16/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.34k £6.80k £2.39k £2.73k £3.26k
Cyfanswm gwariant £3.78k £5.05k £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 16 Mai 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 16 Mai 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 18 Mai 2023 26 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 18 Mai 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 26 Mai 2022 20 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 26 Mai 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 19 Mai 2021 02 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 19 Mai 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 19 Mai 2020 16 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 19 Mai 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PO Box 1358
Harrow
HA3 3QN
Ffôn:
02084241232
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael