SETTLE AND DISTRICT AID IN SICKNESS FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides financial help to persons in short term ill health.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 27 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET HEAP | Cadeirydd |
|
||||||
MARGARET AIREY | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
|||||
Sarah Williamson | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
|
||||
DAVID TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Joe Lord | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Andrew Blackburn | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
MARTIN HANSON | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
||||
ROBERT HARRY MOORE | Ymddiriedolwr | 23 October 2014 |
|
|
||||
Diane Elphinstone | Ymddiriedolwr | 23 October 2014 |
|
|
||||
PETER ANTHONY GOOLD | Ymddiriedolwr | 18 May 2014 |
|
|
||||
GARETH DAVID ADAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.44k | £1.46k | £1.59k | £1.67k | £1.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.01k | £1.21k | £770 | £1.55k | £1.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Awst 2024 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 18 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 18 Mawrth 2023 | 261 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 24 Mawrth 2021 | 267 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 26/10/1960 AS AMENDED 12 DECEMBER 1996 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 74(2)(C) OR (D) OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
GENERAL BENEFIT OF THE SICK POOR RESIDING IN THE PARISHES OF SETTLE, GIGGILESWICK, LANGCLIFFE, HELLIFIELD, HORTON IN RIBBLESDALE, LONG PRESTON, AUTSWICK, BENTHAM, CLAPHAM CUM NEWBY, LAWKLAND WITH ELDROTH, STAINFORTH AND RATHMELL ALL IN THE WEST RIDING OF THE COUNTY OF YORK
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GRASSRIGG
45 Goodenber Road
Bentham
LANCASTER
LA2 7JE
- Ffôn:
- 01524298251
- E-bost:
- settledasf@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window