Hanes ariannol SAMARITANS
Rhif yr elusen: 219432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.32m | £20.57m | £28.22m | £27.45m | £23.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.50m | £19.14m | £22.05m | £27.76m | £27.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £300.56k | £536.57k | £497.37k | £1.07m | £933.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.61m | £1.62m | £2.72m | £1.82m | £1.99m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.87m | £11.65m | £16.49m | £15.15m | £13.24m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.18m | £4.23m | £4.94m | £5.73m | £4.66m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.13m | £4.37m | £6.49m | £6.15m | £5.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £51.00k | £62.52k | £13.33k | £17.03k | £152.54k | |
|
Incwm - Arall | £1.08m | £262.42k | £285.16k | £407.56k | £14.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.25m | £2.66m | £3.83m | £3.11m | £2.94m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.25m | £14.81m | £17.70m | £21.68m | £21.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.25m | £4.33m | £4.35m | £6.07m | £6.10m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £512.00k | £512.50k | £505.14k | £659.95k | £583.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.69k | £10.44k | £10.75k | £10.74k | £14.28k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.