ymddiriedolwyr SAMARITANS
Rhif yr elusen: 219432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Drew | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|||||
John Jolly | Ymddiriedolwr | 02 December 2023 |
|
|||||
Richard Bartlett | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Catherine Ann Goodwin | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
Andrew Donnell | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Amanda Millar | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Annie Kent | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||
Dr Anushtayini Sivananthan | Ymddiriedolwr | 04 August 2021 |
|
|
||||
Rory Girvan | Ymddiriedolwr | 23 July 2021 |
|
|
||||
Hester Mary Wain | Ymddiriedolwr | 23 July 2021 |
|
|||||
Keith Leslie | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Debbie Giwa | Ymddiriedolwr | 05 September 2020 |
|
|||||
Philip Charles John William Cliff | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|
||||
Eleanor Ruth Farrell | Ymddiriedolwr | 02 February 2019 |
|
|
||||
Gaia Federica Francesca Marcus | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.