THE FLOTTERGATE HOMES GRIMSBY

Rhif yr elusen: 219533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provide accommodation

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £27,376
Cyfanswm gwariant: £5,091

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Mehefin 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Talu staff
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

45 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Neil Vickers Cadeirydd 01 September 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
LINCOLNSHIRE METHODIST DISTRICT
Derbyniwyd: Ar amser
Maureen Ann Mumby-Croft Ymddiriedolwr 01 January 2025
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Nicola Yvonne Coles Ymddiriedolwr 29 November 2024
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Elaine Watkinson Ymddiriedolwr 07 November 2024
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
John Francis Batty Ymddiriedolwr 01 October 2024
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
HANNAH HEPWORTH Ymddiriedolwr 12 March 2024
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Blott Ymddiriedolwr 04 January 2024
GRIMSBY SYMPHONY ORCHESTRA
Derbyniwyd: Ar amser
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
BETHANY JADE WATKINSON Ymddiriedolwr 23 October 2023
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Patricia Crawshaw Ymddiriedolwr 07 March 2023
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Andrew Melling Ymddiriedolwr 16 March 2022
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Hudson Ymddiriedolwr 12 February 2022
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Hilda Melanie Dickerson Ymddiriedolwr 01 October 2020
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Jade Bath Ymddiriedolwr 17 September 2020
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Hazel Denise Salters Ymddiriedolwr 03 March 2020
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Rev John Michael Lowe Boardman Ymddiriedolwr 04 February 2020
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Ian Harry Wales Ymddiriedolwr 04 February 2020
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
April Anne Baker Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Patrick James Mickleburgh Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Frederick Funnell Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Barry Robert Armson Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Rev SUSAN CHAMBERS Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
DIANNE BURROWS Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
ANN CONN Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Alexander Conn Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Kathleen Ede Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Dr MICHAEL BRIAN GOUGH Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN DEREK HOLROYD Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
JOAN VALERIE HOLROYD Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew MIchael Hornsby Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Hazel Humphries Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID STEPHEN LAMLE Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
RUBY IRENE MUNNINGS Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Rev John Donald Robinson Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
MATTHEW WILLIAM TAYLOR Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Angela Wilson Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
JEFFREY ALAN FIELDSEND Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
ANGELA RUTH CONSTANT Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN DAVID DICKERSON Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
MALCOLM CULLUM Ymddiriedolwr 13 May 2019
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Kershaw Ymddiriedolwr 13 May 2019
Dim ar gofnod
Cheryl Hughes Ymddiriedolwr 13 May 2019
Dim ar gofnod
Rev Katie Deakins Ymddiriedolwr 12 October 2018
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Jacqueline Bishop Ymddiriedolwr 01 August 2018
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Ann Norman Ymddiriedolwr 12 June 2018
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
KENYA KIDS
Derbyniwyd: Ar amser
CENTRE4 LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
KENNETH HERRICK Ymddiriedolwr
GRIMSBY AND CLEETHORPES METHODIST CHURCH CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.01k £14.28k £15.13k £23.81k £27.38k
Cyfanswm gwariant £13.90k £32.39k £55.61k £14.26k £5.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 03 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 03 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 05 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 04 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 25 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 15 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
107 WELHOLME AVENUE
GRIMSBY
DN32 0BP
Ffôn:
01472871199
Gwefan:

grimsbycleethorpesmethodists.com