THE INCORPORATED BENEVOLENT ASSOCIATION OF THE CHARTERED INSTITUTE OF PATENT ATTORNEYS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RELIEF OF POVERTY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
- THE INCORPORATED BENEVOLENT ASSOCIATION OF THE CHARTERED INSTITUTE OF PATENT AGENTS (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Marie Oliver | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
John Paul Dean | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Charles Robert Clark | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
CAROL ALICE ARNOLD | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||
Samantha Jane FUNNELL | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
LEE MARK DAVIES | Ymddiriedolwr | 24 January 2013 |
|
|
||||
MICHAEL ARTHUR LYND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr CHRISTOPHER THOMAS EYLES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN DAVID BROWN BSC, CPA | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEPHEN JOHN MOHUN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.31k | £55.18k | £62.24k | £67.79k | £74.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.97k | £57.42k | £35.54k | £35.41k | £30.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
05 Ebrill 2024
(Mae'r cyfrifon |
19 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 22 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 22 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26TH OCTOBER 1936 AND AMENDED 24TH MAY 1978
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE AT NEED BY MEANS OF GRATUITOUS PECUNIARY OR OTHER ASSISTANCE ANY NECESSITOUS PERSON WHO IS OR HAS AT ANY TIME BEEN A FELLOW OR HONORARY MEMBER OF THE CHARTERED INSTITUTE OF PATENT AGENTS, AS ASSOCIATE THEREOF QUALIFIED BY EXAMINATION, A STUDENT ATTACHED THERETO OR A MEMBER OF ANY COMPARABLE CLASS OF PERSONS IN MEMBERSHIP OR OF ATTACHMENT TO THE SAID INSTITUTE. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3.1 OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o CIPA
2nd Floor Viaro House
20-23 Holborn
LONDON
EC1N 2JD
- Ffôn:
- 020 7405 9450
- E-bost:
- enquiries@cipabenevolent.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window