Ymddiriedolwyr TODMORDEN WAR MEMORIAL FUND (1914/1918)
Rhif yr elusen: 219673

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Williams cllr | Cadeirydd | 11 May 2022 |
|
|
||||||
Kenneth White Cllr | Ymddiriedolwr | 17 May 2025 |
|
|||||||
Patricia Anne Taylor Cllr | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|||||||
Gina Diane Choy | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|||||||
Jill Bartram | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|||||||
Colin Lyall | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||||
Qayum Abdul | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||||
Susan Knowles | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||||
Mary Carrigan Cllr | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.