Hanes ariannol HOWARD GARDEN SOCIAL AND DAY CARE CENTRE
Rhif yr elusen: 219715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.23k | £54.02k | £43.61k | £35.08k | £60.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.11k | £54.75k | £41.82k | £43.94k | £55.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £9.82k | £9.60k | £7.35k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.00k | N/A | £19.62k | £8.44k | £35.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.