UFM WORLDWIDE

Rhif yr elusen: 219946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Christian Missionary Agency

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Brasil
  • Burkina Faso
  • Bwlgaria
  • Byrma
  • Camerwn
  • Canada
  • Cenia
  • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
  • De Affrica
  • Djibouti
  • Ffrainc
  • Groeg
  • Gwlad Thai
  • Hwngari
  • India
  • Iorddonen
  • Irac
  • Ireland
  • Israel
  • Malawi
  • Moldofa
  • Mongolia
  • Nepal
  • Nicaragwa
  • Papua Guinea Newydd
  • Periw
  • Portiwgal
  • Rwmania
  • Sbaen
  • Sierra Leone
  • Slofenia
  • Tajikistan
  • Togo
  • Twrci
  • Uganda
  • Ukrain
  • Unol Daleithiau
  • Yr Alban
  • Yr Almaen
  • Yr Eidal
  • Y Traeth Ifori

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Chwefror 1970: Cofrestrwyd
  • 18 Ionawr 1994: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jason Elliot Duffin Cadeirydd
THE SHAFTESBURY CHRISTIAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GLENCROFT PROPERTIES
Derbyniwyd: Ar amser
THE GENERAL BAPTIST CHURCH MINISTER'S SUPPORT FUND
Derbyniwyd: 11 diwrnod yn hwyr
THE DEO GLORIA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
UNITED BEACH MISSION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Victoria Buss Ymddiriedolwr 28 November 2022
Dim ar gofnod
Geoff Bunting Ymddiriedolwr 14 June 2021
Dim ar gofnod
Graeme Huw Morgan Powell Ymddiriedolwr 06 March 2017
Dim ar gofnod
REV IAIN SHAW Ymddiriedolwr 05 October 2015
Dim ar gofnod
Rev RICHARD MYERSCOUGH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Rev DAVID CARMICHAEL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MATTHEW DAFYDD EVANS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Rev GERAINT BRYN JONES Ymddiriedolwr
THE TEFE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev STEVEN CURRY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
KIRSTEN MARY WYNN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.83m £3.64m £4.39m £3.81m £4.26m
Cyfanswm gwariant £3.67m £3.43m £3.88m £4.11m £3.87m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £44.15k £2.58k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £3.76m £3.61m £4.37m £3.73m £4.15m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £334 £20 £1.22k £520 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £27.19k £0 £630 £50.46k £40.77k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £36.85k £25.61k £25.50k £31.41k £69.92k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £72.63k £23.62k £142.10k £124.42k £213.53k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.56m £3.39m £3.88m £4.09m £3.86m
Gwariant - Ar godi arian £107.50k £48.10k £3.54k £14.32k £14.68k
Gwariant - Llywodraethu £9.04k £9.58k £10.58k £9.72k £11.09k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £78 £48
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £7.78k £7.37k £8 £7.89k £9.66k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £1.05m £1.11m £1.18m £936.74k £926.90k
Buddsoddiadau tymor hir £955.49k £1.09m £1.08m £1.62m £2.08m
Cyfanswm asedau £475.76k £644.92k £1.07m £502.38k £505.52k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £69.99k £97.14k £48.81k £77.28k £68.58k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 22 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 22 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 21 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 21 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 02 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 02 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 10 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 10 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 08 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 08 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
MINUTES OF COUNCIL MEETING OF 16TH MARCH 1970
Gwrthrychau elusennol
TO GIVE PENSIONS AND/OR ACCOMMODATION AND/OR GRATUITIES TO MISSIONARIES, SECRETARIES OR STAFF RETIRING FROM FULL TIME WORK WITH THE MISSION
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 23 Chwefror 1970 : Cofrestrwyd
  • 18 Ionawr 1994 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
UFM Worldwide
Unit 10
Interface Business Park
Bincknoll Lane
Royal Wootton Bassett
SWINDON
Ffôn:
01793610515