Hanes ariannol THE SPALDING ALMSHOUSE CHARITY

Rhif yr elusen: 220077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £218.99k £228.66k £245.30k £269.36k £287.85k
Cyfanswm gwariant £154.90k £167.65k £192.24k £457.53k £291.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A