Hanes ariannol THE HEREFORDSHIRE WILDLIFE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 220173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.82m | £1.39m | £1.85m | £1.59m | £1.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.45m | £1.43m | £1.34m | £1.41m | £1.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | £8.44k | £170.54k | £11.42k | £40.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £725.80k | £319.34k | £812.49k | £662.25k | £508.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £119.20k | £132.91k | £60.34k | £184.33k | £181.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £807.09k | £770.55k | £962.70k | £567.31k | £1.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.02k | £7.22k | £7.81k | £6.91k | £7.20k | |
|
Incwm - Arall | £163.93k | £155.50k | £4.22k | £166.65k | £157.57k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £480.03k | £91.37k | £108.15k | £10.90k | £118.15k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £1.12m | £1.13m | £867.79k | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £403.43k | £310.33k | £206.77k | £331.24k | £524.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.88k | £9.70k | £3.24k | £3.47k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £641 | £1.31k | £947 | £1.98k | £1.10k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £213.86k | £209.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.