Hanes ariannol NATIONAL STAR FOUNDATION

Rhif yr elusen: 220239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.95m £32.29m £36.41m £40.06m £43.04m
Cyfanswm gwariant £28.91m £31.12m £36.19m £38.53m £41.71m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £28.45m £30.05m £31.98m £35.58m £39.83m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £459.93k £680.99k £809.26k £316.35k £380.49k
Incwm o roddion a chymynroddion £881.78k £901.30k £2.41m £2.48m £821.86k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £132.41k £74.61k £150.73k £149.80k £134.61k
Incwm - Weithgareddau elusennol £28.75m £31.11m £33.54m £36.74m £40.77m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £7.44k £17 £25.86k £139.80k £275.07k
Incwm - Arall £187.55k £206.26k £285.42k £543.53k £1.04m
Incwm - Cymynroddion £3.10k £268.13k £1.38m £193.89k £94.60k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £28.42m £30.69m £35.81m £38.13m £41.32m
Gwariant - Ar godi arian £360.05k £384.15k £321.65k £324.78k £321.77k
Gwariant - Llywodraethu £35.53k £32.04k £39.67k £38.97k £50.99k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £135.37k £44.88k £61.96k £78.56k £67.58k