ymddiriedolwyr THOMAS TRUESDALE'S HOSPITAL
Rhif yr elusen: 220344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maureen Ann Jalili | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|||||||
Alison Warrick | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||||
Bruce Dilks | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||||
Harrish Dorkanathsing Bisnauthsing | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||||
TONY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 10 August 2015 |
|
|
||||||
Andrew Leech | Ymddiriedolwr | 23 October 2013 |
|
|||||||
Dr Vivien Jane Mitchell | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.