THE BALLINGER WAR MEMORIAL HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Village hall available for hire for local activities and including WI, NADFAS, yoga,pilates, shortmat bowls, horticultural society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
- BALLINGER HALL (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL RICHARD WOLFE | Cadeirydd | 26 September 2023 |
|
|||||
James Hick | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|||||
RACHEL ELIZABETH PARKER | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Anne Ellis | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
NICHOLAS ROSE | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Hayley Farrelly | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Jeff Evans | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
ROBERT KELLY | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Jane Ogden | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Veronica Simpson | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Chloe Lewis | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
CHRISTOPHER DAVID GLYN-JONES CBE | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.47k | £21.44k | £26.24k | £22.52k | £14.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.41k | £12.90k | £7.46k | £20.34k | £14.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £19.10k | £2.67k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 12 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 14 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 23 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 3RD JUNE 1926
Gwrthrychau elusennol
HALL FOR THE BENEFIT, ENJOYMENT AND ENTERTAINMENT OF THE INHABITANTS OF BALLINGER, SOUTH HEATH, POTTER ROW, LITTLE HUNDRIDGE AND PEDNOR.
Maes buddion
BALLINGER,SOUTH HEATH,POTTER ROW,LITTLE HUNDRIDGE AND PEDNOR
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ballinger War Memorial Hall
Ballinger
GREAT MISSENDEN
Buckinghamshire
HP16 9LQ
- Ffôn:
- 07798610970
- E-bost:
- drichardwolfe@hotmail.com
- Gwefan:
-
ballingerhall.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window