Ymddiriedolwyr THE VICTORIA HALL

Rhif yr elusen: 220946
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 23 diwrnod

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Thomas Tyler Cadeirydd 05 April 2023
Dim ar gofnod
Ian Dove Ymddiriedolwr 08 April 2025
Dim ar gofnod
Harry Smith Ymddiriedolwr 13 August 2024
Dim ar gofnod
Joanna Burrows Ymddiriedolwr 05 April 2023
Dim ar gofnod
Stewart Drummond Ymddiriedolwr 15 November 2022
BRASS FOR AFRICA
Derbyniwyd: Ar amser
David Graham Ymddiriedolwr 11 January 2022
Dim ar gofnod
Patsy Clifton Ymddiriedolwr 02 July 2018
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS OAKHAM
Derbyniwyd: Ar amser
OAKHAM MEMORIAL INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser