Hanes ariannol CHURCH BURGESSES TRUST
Rhif yr elusen: 221284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.03m | £1.93m | £1.65m | £1.97m | £1.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.81m | £1.75m | £1.76m | £1.82m | £1.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £6.45k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.95m | £1.92m | £1.65m | £1.97m | £1.94m | |
|
Incwm - Arall | £79.75k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £6.45k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.81m | £1.75m | £1.76m | £1.82m | £1.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £227.77k | £258.71k | £254.30k | £296.23k | £305.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £865.80k | £780.26k | £765.54k | £783.77k | £813.21k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.