CHURCH BURGESSES TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust makes grants: to support general charitable purposes for the benefit of the people of Sheffield, and to support the religious and other charitable work of the Church of England in Sheffield.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,963,551
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.96m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,105,632
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £2.11m | |
Arall | £0 |
£10,135 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £2.11m |
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 14 Awst 1964: Cofrestrwyd
- SHEFFIELD CHURCH BURGESSES TRUST (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Watson Little | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|||||||||||||||
Prof Robert Edward Coleman | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|||||||||||||||
Dr Susan Mary Gentle | Ymddiriedolwr | 30 July 2020 |
|
|||||||||||||||
Elizabeth Ann Brownhill | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
|||||||||||||||
STEPHEN ECCLESTON | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|||||||||||||||
MR D STANLEY | Ymddiriedolwr | 12 March 2007 |
|
|||||||||||||||
Dr JULIE PATRICA BANHAM | Ymddiriedolwr | 12 March 2006 |
|
|||||||||||||||
IAN GEOFFREY WALKER | Ymddiriedolwr | 12 March 2002 |
|
|||||||||||||||
MR D F BOOKER | Ymddiriedolwr | 12 March 1998 |
|
|||||||||||||||
RVEREND SAP Hunter | Ymddiriedolwr | 12 March 1993 |
|
|||||||||||||||
NICHOLAS JAMES ANTHONY HUTTON MBE | Ymddiriedolwr | 12 March 1988 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.93m | £1.65m | £1.97m | £1.94m | £1.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.75m | £1.76m | £1.82m | £1.99m | £2.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.45k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.92m | £1.65m | £1.97m | £1.94m | £1.96m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.45k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.75m | £1.76m | £1.82m | £1.99m | £2.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £258.71k | £254.30k | £296.23k | £305.73k | £314.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £780.26k | £765.54k | £783.77k | £813.21k | £928.63k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £35.92m | £36.61m | £40.39m | £35.80m | £36.11m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.55m | £2.80m | £2.55m | £2.15m | £1.74m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £777.87k | £402.71k | £613.97k | £616.97k | £639.77k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 8/6/1554, AS VARIED BY COMMISSION SCHEME SEALED 23/8/1999, SUPPLEMENTAL ROYAL CHARTER DATED 8/5/2003 & RESOLUTION UNDER S75A 12/4/10 AND AS AMENDED 1 APRIL 2014, EXCLUSIVE OF THE EDUCATIONAL FOUND'N CONSTITUTED BY ORDER OF THE COMMISSION SEALED 16/2/1904 AS AMENDED ON 09 JUL 2018 AS AMENDED ON 26 JAN 2021 AS AMENDED ON 09 JAN 2025
Gwrthrychau elusennol
A) TO PAY 17.8% OF THE INCOME OF THE CHARITY TO THE TRUSTEES OF THE CHARITY CALLED THE CHURCH BURGESSES EDUCATIONAL FOUNDATION FOR APPLICATION BY THE THOSE TRUSTEES FOR THE PURPOSES OF THAT CHARITY; B) TO APPLY A FURTHER 71.5% OF THE INCOME OF THE CHARITY FOR ECCLESIASTICAL PURPOSES AS PROVIDED FOR AT CLAUSE 10 OF THE 1999 SCHEME; C) TO APPLY THE REMAINING 10.7% OF THE INCOME OF THE CHARITY TO BE APPLIED FOR GENERAL CHARITABLE PURPOSES AS PROVIDED FOR AT CLAUSE 11 OF THE 1999 SCHEME; 1. ECCLESIASTICAL PURPOSES THE TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME FOR ECCLESIASTICAL PURPOSES IN THE FIRST PLACE IN PAYING SUCH SUMS AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE AFTER CONSULTATION WITH THE PROVOST IN OR TOWARDS THE STIPENDS OF THE TWO CHAPLAINS OF THE CATHEDRAL CHURCH OF ST PETER AND ST PAUL, SHEFFIELD HOLDING OFFICE IN ACCORDANCE WITH THE CONSTITUTION AND STATUTES OF THE SAID CATHEDRAL CHURCH. 2. GENERAL CHARITABLE PURPOSES THE TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME OF THE CHARITY FOR GENERAL CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF SHEFFIELD. **FOR FULL DETAILS SEE CLAUSES 7-11 OF CHARITY COMMISSION SCHEME SEALED 23 AUGUST 1999.
Maes buddion
SHEFFIELD GENERALLY (SEE 1999 SCHEME)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WRIGLEYS SOLICITORS LLP
DERWENT HOUSE
150 ARUNDEL GATE
SHEFFIELD
S1 2FN
- Ffôn:
- 01142675588
- E-bost:
- ian.potter@wrigleys.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window