NEWFIELD CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants are awarded to females aged 40 years and under who live in Coventry or Leamington Spa and who are in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Coventry
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 15 Hydref 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEAN RAWLINGS | Cadeirydd | 16 March 2016 |
|
|
||||
Judith Sharpe | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Claire Finn | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
PAT SMITH | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
Rev Barbara Carol Clutton | Ymddiriedolwr | 02 December 2015 |
|
|||||
JOHN CLIFFORD BARRETT | Ymddiriedolwr | 27 August 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.79k | £53.41k | £56.53k | £56.70k | £63.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.89k | £76.36k | £67.27k | £60.57k | £91.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 19 JANUARY 1977 AS VARIED BY SCHEME OF 21 SEPTEMBER 1983.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THE PHYSICAL, MENTAL AND MORAL NEEDS OF AND THE PROMOTION OF THE PHYSICAL, SOCIAL AND EDUCATIONAL TRAINING OF GIRLS AND YOUNG WOMEN LIVING IN COVENTRY AND LEMINGTON OR THE NEIGHBOURHOOD THEREOF WHO ARE IN NEED OF CARE OR ASSISTANCE. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 23 OF SCHEME)
Maes buddion
COVENTRY AND LEAMINGTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rotherham & Co
8/9The Quadrant
COVENTRY
CV1 2EG
- Ffôn:
- 02476227331
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window