ymddiriedolwyr THE HOSPITAL OF GILBERT, EARL OF SHREWSBURY AT SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 221644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE DUKE OF NORFOLK | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||||||
Henry Miles Arundel | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||||||||||||
Nicholas Robert Bown Robsinson | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||||||||||||
OLIVER GEORGE STEPHENSON MA HONS | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|||||||||||||||
NICHOLAS JAMES ANTHONY HUTTON MBE | Ymddiriedolwr | 17 September 2011 |
|
|||||||||||||||
PHILIP CHARLES WENTWORTH HOWARD | Ymddiriedolwr | 07 February 1982 |
|
|
||||||||||||||
LORD GERALD BERNARD FITZALAN HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
NEVILLE HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.