THE SHAFTESBURY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In June 2007, The Shaftesbury Society merged with John Grooms, a fellow Christian charity providing care, support and holiday services for disabled people; from that date we transferred our activities together with those of John Grooms to Grooms-Shaftesbury, now formally known as Livability, creating the largest Christian disability charity in the country.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Lloegr
Llywodraethu
- 15 Ebrill 1969: Cofrestrwyd
- 15 Mai 2000: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (S.75))
- SHAFTESBURY (Enw gwaith)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan George Ingram | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|||||||||
Livability | Ymddiriedolwr | 18 August 2007 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £772 | £5.48k | £3.14k | £1.14k | £825 | |
|
Cyfanswm gwariant | £726 | £0 | £0 | £0 | £825 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2022 | 358 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INC 1893 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS PASSED 12/6/1914, 14/9/1917, 3/3/1944, 17/3/1950, 16/2/1951, 25/4/1967, 30/9/1986, 24/3/1987, 11/9/1995, 11/9/1996 AND 24/9/99.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH BY ENABLING PEOPLE IN GREAT NEED TO ACHIEVE SECURITY, SELF-WORTH AND SIGNIFICANCE BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF: - 3.1. ACCOMMODATION (INCLUDING ANY ASSOCIATED AMENITIES), CARE (INCLUDING DOMICILIARY AND RESPITE CARE), EDUCATION, SUPPORT, ADVICE AND ASSISTANCE FOR CHILDREN, YOUNG PERSONS AND ADULTS (INCLUDING ELDERLY PERSONS) WHO ARE IN CHARITABLE NEED OF SUCH PROVISION BY REASON OF DISABILITY, CHRONIC ILLNESS, PHYSICAL OR MENTAL DEPENDENCY, FINANCIAL HARDSHIP OR ANY OTHER CAUSE; 3.2. VOCATIONAL EDUCATION, TRAINING AND RE-TRAINING FOR YOUNG PEOPLE AND ADULTS WITH DISABILITIES OR WHO THROUGH THEIR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES ARE OTHERWISE IN NEED AND UNABLE TO GAIN EMPLOYMENT OR WHO ARE THREATENED WITH UNEMPLOYMENT; 3.3. FACILITIES, SUPPORT, ADVICE AND ASSISTANCE FOR CHRISTIAN CONGREGATIONS, OTHER CHRISTIAN GROUPINGS AND COMMUNITY GROUPS SEEKING TO ALLEVIATE SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION; 3.4. SUPPORT, ADVICE AND ASSISTANCE FOR PARENTS, GUARDIANS AND OTHER CARERS OF CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND ADULTS WITH DISABILITIES AND WHO ARE IN CHARITABLE NEED OF SUCH PROVISION; 3.5. HELP FOR PEOPLE IN CHARITABLE NEED TO IDENTIFY AND MEET THEIR OWN PHYSICAL, MENTAL, SOCIAL AND SPIRITUAL NEEDS AND THE CHARITABLE ASSISTANCE THEY MAY REQUIRE.
Maes buddion
NATIONAL
Elusennau cysylltiedig
- BARCLAY'S HORSLEYDOWN MISSION CHARITY
- CHISWICK MISSION
- CONEY HILL SCHOOL WILL TRUSTS
- ELEANOR GELDERD
- GEORGE FREDERICK FROOMS
- HIGHWAY EVANGELICAL CHURCH
- JANE BALD MAXTON
- JOHN KIRK CRIPPLES HOME FUND
- JOSIAH FOSTER COT
- KING EDWARD INSTITUTION ENDOWMENT FUND
- LILIAN JANE CLARKE FOR GIFFORD HALL
- MARGARET SHORT COLES
- MARMADUKE LEVITT'S GIFT
- MARSH STREET MISSION
- MR AND MRS ARTHUR BENTALL
- SAMUEL HALE BIBBY ENDOWMENT FUND
- SHOEBLACK SOCIETY FUND
- THE BEDDINGTON FUND
- THE PLATT MISSION
- THE SHAFTESBURY WELCOME MISSION
- WILLIAM FREDERICK URRY
- 15 Ebrill 1969 : Cofrestrwyd
- 15 Mai 2000 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Coburg House
1 Coburg St
Gateshead
NE8 1NS
- Ffôn:
- 02074522000
- E-bost:
- info@livability.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window