Hanes ariannol MELTON MOWBRAY TOWN ESTATE
Rhif yr elusen: 222142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £502.34k | £571.42k | £531.09k | £514.68k | £497.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £623.27k | £612.73k | £670.98k | £599.53k | £652.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £195.04k | £75.45k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.07k | £0 | £195.54k | £76.47k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £162.96k | £161.29k | £85.47k | £129.30k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £132.30k | £117.53k | £102.15k | £148.87k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £197.16k | £142.60k | £143.80k | £133.13k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £6.85k | £150.00k | £4.13k | £26.91k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £431.33k | £411.46k | £441.77k | £383.17k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £191.94k | £201.27k | £229.21k | £216.36k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.30k | £25.46k | £22.21k | £30.64k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £324 | £9.94k | £9.52k | £8.50k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.