KENDAL ALMSHOUSE CHARITY

Rhif yr elusen: 222432
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of housing for the elderly and those in need within the parishes of Kendal (Cumbria) and specific adjoining parishes. Housing stock of 41 units.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 July 2017

Cyfanswm incwm: £420,327
Cyfanswm gwariant: £53,753

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Awst 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 225093 THE KENDAL WAR MEMORIAL (1939-45) TRUST
  • 29 Tachwedd 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1172208 KENDAL ALMSHOUSE CHARITY
  • 02 Rhagfyr 1987: Cofrestrwyd
  • 29 Tachwedd 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 01/07/2017
Cyfanswm Incwm Gros £145.67k £469.17k £185.98k £208.73k £420.33k
Cyfanswm gwariant £102.54k £119.31k £124.82k £126.75k £53.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £32.50k £308.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Gorffennaf 2017 26 Ebrill 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Gorffennaf 2017

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

26 Ebrill 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2016 16 Hydref 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2016

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

16 Hydref 2017 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 14 Medi 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 14 Medi 2016 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2014 02 Mehefin 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2014 02 Mehefin 2015 Ar amser