HENRY JAMES SAYER CHARITY

Rhif yr elusen: 222438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Help for those in need in Birmingham and surrounding areas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £71,539
Cyfanswm gwariant: £74,360

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Rhagfyr 2006: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
STEPHEN JOHN JONES Cadeirydd
THE GITTA TANGYE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HOLGATE DOLPHIN CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Olivia Delores Hinds Ymddiriedolwr 27 October 2021
Dim ar gofnod
Jayne Foxall Ymddiriedolwr 08 May 2019
Dim ar gofnod
SUMAN PRASHER Ymddiriedolwr 14 May 2013
Dim ar gofnod
LINDA BUSHELL Ymddiriedolwr 24 October 2012
Dim ar gofnod
JEFF BAKER Ymddiriedolwr 24 October 2012
Dim ar gofnod
FIONA COLLINS Ymddiriedolwr
RICHARD KILCUPPE (OTHERWISE FIELD) CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOHN AVINS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CANA TRUST
Derbyniwyd: 42 diwrnod yn hwyr
JOHN RUSSELL Ymddiriedolwr
LICHFIELD CONDUIT LANDS
Derbyniwyd: Ar amser
MUNICIPAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
BIRMINGHAM STOCK EXCHANGE BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
TESSA MITCHELL Ymddiriedolwr
ST FRANCIS YOUTH AND COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
DIANA COPPLESTONE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £79.88k £83.10k £96.69k £69.86k £71.54k
Cyfanswm gwariant £83.41k £74.17k £84.85k £69.80k £74.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 08 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 08 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 05 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 05 Chwefror 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 22 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 22 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 18 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 18 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 09 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 09 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
AN ORDER OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 8TH AUGUST 2006, AND BY RESOLUTION MADE ON 31 OCTOBER 2006
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE CITY OF BIRMINGHAM WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
WEST MIDLANDS
Hanes cofrestru
  • 01 Rhagfyr 2006 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Registered Office - Shakespeare Martineau
1 Colmore Square
BIRMINGHAM
Email for Correspondence Address
B4 6AA
Ffôn:
07940 160 844
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael