THE TEXTILE INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE THE GENERAL INTERESTS OF THE TEXTILE INDUSTRIES WORLDWIDE, MORE PARTICULARLY IN RELATION TO THE ACQUISITION AND APPLICATION THERETO OF KNOWLEDGE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

35 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Ariannin
- Awstralia
- Awstria
- Bangladesh
- Bwlgaria
- Canada
- Cenia
- Croatia
- De Affrica
- De Corea
- Denmarc
- Estonia
- Ffrainc
- Ghana
- Gogledd Iwerddon
- Groeg
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Thai
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Japan
- Kuwait
- Macau
- Malaysia
- Mauritius
- Nigeria
- Norwy
- Pakistan
- Portiwgal
- Sbaen
- Seland Newydd
- Sri Lanka
- Sweden
- Taiwan
- Tsieina
- Twrci
- Unol Daleithiau
- Y Ffindir
- Ynys Manaw
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 09 Chwefror 1970: Cofrestrwyd
- 27 Chwefror 1996: Tynnwyd
- TI INTERNATIONAL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
35 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Jess Power | Cadeirydd | 20 May 2021 |
|
|
||||
Dr Holly Morris | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Navdeep Singh Sodhi | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Sunil Kumar Puri | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Helen Boden Colebourn | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Jason Kent | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Charles Wood | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Dr Vishaka Karnad | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Vadiraj Tilgul | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Prof Vinod Shanbhag | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Philippa Watkins | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Dr Saniyat Islam | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Nicole Morarescu | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Dr Joanne Conlon | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Abid Iqbal Ganaie | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Dr Joe Cunning | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Abigail Petit | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Dr Jane Wood | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Prof Pammi Sinha | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Prof Malgorzata Ziminiewska | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Muhammad Nusrat Ali Chishti | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Prof Raechel Margaret Laing | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Prof Rohana Upendra Kuruppu | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Dr Yuk Ming Calvin Lam | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Prof Eng Dr Ayub Nabi Khan | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Dr Anne Elizabeth Creigh-Tyte | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Timir Baran Roy | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Trevor Rowe | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Anastasia Vouyouka | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Prof Subbiyan Rajendran | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Prof Dr Kimti Gandhi | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
ELIZABETH FOX | Ymddiriedolwr | 20 June 2020 |
|
|||||
Prof Subhash Chander Anand | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|||||
Katie Greenyer | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
Helen Rowe | Ymddiriedolwr | 15 May 2008 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £316.53k | £275.66k | £239.67k | £331.55k | £303.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £308.59k | £269.04k | £269.18k | £311.01k | £329.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | £1.46k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER 11 MARCH 1925, SUPPLEMENTAL CHARTER 24 NOVEMBER 1955 AND BYE-LAWS DATED 1956. AMENDMENTS TO THE CHARTER AND VARIATIONS TO THE BYE-LAWS DATED 19 MAY 1999.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE GENERAL INTERESTS OF THE TEXTILE INDUSTRY, MORE PARTICULARLY IN RELATION TO THE ACQUISITION AND APPLICATION THERETO OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE. TO PROMOTE THE PROFESSION AND PRACTICE OF TEXTILE TECHNOLOGY, WHICH FOR THE PURPOSE OF THIS OUR CHARTER, ANY SUPPLEMENTAL CHARTER AND THE BYE LAWS OF THE INSTITUTE SHALL MEAN THE ARTS, SCIENCES AND TECHNOLOGIES RELATING TO FIBRES, TO ALL PRODUCTS MADE FROM FIBRES, YARNS, FABRICS OR OTHER TEXTILE MATERIALS - INCLUDING CONGENEROUS PRODUCTS MADE FROM FIBROUS MATERIALS - HOWSOEVER PROCESSED OR PRODUCED AND INCLUDING THE RELEVANT FIBROUS MATERIALS THEMSELVES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 09 Chwefror 1970 : Cofrestrwyd
- 27 Chwefror 1996 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8TH FLOOR
ST JAMES' BUILDINGS
79 OXFORD STREET
MANCHESTER
M1 6FQ
- Ffôn:
- 01612371188
- E-bost:
- tiihq@textileinst.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window