ymddiriedolwyr RICHARD COOKSON'S PRIZES
Rhif yr elusen: 222483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLLR TREVOR JOHN TOMLINSON | Cadeirydd |
|
||||||||||
Paul Graham Stirrup | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|||||||||
Dorothy Brewer | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|||||||||
Rev Gregor Stewart | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|||||||||
STEPHEN DAVID HARDMAN | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|||||||||
John B Shepherd | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|||||||||
David Richard Hall Cllr | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|||||||||
DAVID HUGH MADDOCKS | Ymddiriedolwr | 09 January 2014 |
|
|||||||||
Anthony David Burn | Ymddiriedolwr | 09 January 2014 |
|
|||||||||
John Bretherton | Ymddiriedolwr | 21 May 2007 |
|
|||||||||
JOHN SINGLETON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.