THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The RHS was founded in 1804 to inspire passion and excellence in horticulture. We want to enrich everyone's life through plants, and make the UK a greener and more beautiful place. To achieve our aim we undertake scientific research; provide education, training and horticultural advice; support community horticulture projects; and share our renowned gardens and shows with the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Cyfanswm incwm:
£120,496,000
Roddion a chymynroddion | £14.96m | |
Weithgareddau elusennol | £65.32m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £38.87m | |
Buddsoddiadau | £598.00k | |
Arall | £747.00k |
Cyfanswm gwariant:
£124,815,000
Codi arian | £30.36m | |
Weithgareddau elusennol | £93.97m | |
Arall | £486.00k |
-£2,259,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £240,574 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £30.84m | |
Gwariant elusennol | £93.97m |
Pobl

1232 Gweithwyr
16 Ymddiriedolwyr
2011 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 15 |
£70k i £80k | 24 |
£80k i £90k | 13 |
£90k i £100k | 13 |
£100k i £110k | 4 |
£110k i £120k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
£140k i £150k | 3 |
£150k i £200k | 4 |
£200k i £250k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 09 Mehefin 1995: Cofrestrwyd
- R H S (Enw gwaith)
- RHS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Charles Frederick Weed CBE | Cadeirydd | 31 July 2020 |
|
|||||
Elizabeth Margaret Nicholson | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Susan Jane Beesley | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Claire Rose Austin | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Anthony Kirkham | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Darren Share | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Tazim Essani | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Pamela Maynard | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Prof Nicola Spence | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|||||
Wesley Albert Kerr | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|||||
Ruth Willmott | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Nicholas Dunn | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Kate Lampard | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
||||
Matthew Philip Lindsey-Clark | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|||||
PROFESSOR MICHAEL JOHN CRAWLEY FRS | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
|
||||
DR DAVID A H RAE | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.14m | £67.36m | £110.52m | £122.10m | £120.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.66m | £66.87m | £102.89m | £120.42m | £124.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.11m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.99m | £4.13m | £588.51k | £621.26k | £240.57k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.82m | £11.59m | £12.18m | £19.06m | £14.96m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £412.00k | £17.03m | £31.68m | £30.85m | £38.87m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £56.43m | £32.14m | £64.82m | £71.43m | £65.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £8.00k | £3.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £586.00k | £220.00k | £37.00k | £106.00k | £598.00k | |
|
Incwm - Arall | £27.89m | £567.00k | £1.85m | £656.00k | £747.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.59m | £1.46m | £833.19k | £4.98m | £2.53m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £72.22m | £50.77m | £80.23m | £96.27m | £93.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.31m | £15.86m | £22.15m | £23.60m | £30.36m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.21m | £914.00k | £254.00k | £1.24m | £1.27m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £15.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £125.00k | £239.00k | £516.00k | £559.00k | £486.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £146.87m | £170.12m | £149.44m | £175.08m | £171.13m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £60.78m | £35.76m | £74.62m | £50.84m | £51.30m | |
|
Cyfanswm asedau | £17.26m | £18.42m | £19.92m | £21.72m | £16.72m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£5.94m | -£7.66m | -£5.47m | -£320.00k | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £42.91m | £39.96m | £50.41m | £52.14m | £51.43m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 10 NOVEMBER 1987, AND BYE LAWS ADOPTED 28 APRIL 1987 AS AMENDED 21 FEBRUARY 1995, 17 FEBRUARY 1998, 30 JUNE 2005 AND 1 JULY 2008 AND ORDER OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 20 APRIL 2005. AS AMENDED ON 27 JUN 2016 null as amended on 19 Feb 2021 null
Gwrthrychau elusennol
THE ENCOURAGEMENT AND IMPROVEMENT OF THE SCIENCE, ART AND PRACTICE OF HORTICULTURE IN ALL ITS BRANCHES.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Elusennau cysylltiedig
- 09 Mehefin 1995 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY
80 VINCENT SQUARE
LONDON
SW1P 2PE
- Ffôn:
- 020 3176 5800
- E-bost:
- secretary@rhs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window