Hanes ariannol THE GAWTRESS ALMSHOUSES

Rhif yr elusen: 223654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 18/06/2020 18/06/2021 18/06/2022 18/06/2023 18/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.33k £9.88k £11.31k £11.67k £12.15k
Cyfanswm gwariant £3.75k £1.46k £5.95k £5.37k £3.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A