DYSON PERRINS MUSEUM TRUST

Rhif yr elusen: 223753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Museum of Royal Worcester (registered as the Dyson Perrins Museum Trust ) is an independent registered charity. It houses the world's largest collection of Worcester Porcelain and is open to public view throughout the year. The collections represent the output of the Worcester factories from 1751 to 2008 and are displayed in period room settings and vignettes.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £373,899
Cyfanswm gwariant: £343,241

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerwrangon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Awst 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • Museum of Royal Worcester (Enw gwaith)
  • WORCESTER PORCELAIN MUSEUM (Enw gwaith)
  • PERRINS MUSEUM TRUST KNOWN AS DYSON PERRINS MUSEUM TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PHILIP MARTYN SERRELL Cadeirydd 20 November 2017
THE FRIENDS OF THE MUSEUM OF WORCESTER PORCELAIN
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 194 diwrnod
LOUIS STEPHEN Ymddiriedolwr 17 May 2023
THE UNITED CHARITIES OF ST MARTIN
Derbyniwyd: Ar amser
Anja Sieneke Potze Ymddiriedolwr 02 December 2019
Dim ar gofnod
Deborah Anne Jagla Ymddiriedolwr 30 September 2019
Dim ar gofnod
Philippa Tinsley Ymddiriedolwr 19 November 2018
DYSON PERRINS MUSEUM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Crane Ymddiriedolwr 25 January 2016
DYSON PERRINS MUSEUM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BEWDLEY CIVIC SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Alwyn Edward Davies Ymddiriedolwr 25 January 2016
Dim ar gofnod
John Sandon Ymddiriedolwr 25 January 2016
Dim ar gofnod
Deborah Ann Birch Ymddiriedolwr 17 November 2015
THE FRIENDS OF THE MUSEUM OF WORCESTER PORCELAIN
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 194 diwrnod
STEPHEN BOFFY Ymddiriedolwr 19 October 2012
Dim ar gofnod
SIR MICHAEL PERRY GBE Ymddiriedolwr 10 November 2000
ALFRICK AND LULSLEY VILLAGE HALL
Derbyniwyd: 143 diwrnod yn hwyr
THE FRIENDS OF THE MUSEUM OF WORCESTER PORCELAIN
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 194 diwrnod
THE PERRY FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £189.32k £342.54k £281.35k £239.47k £373.90k
Cyfanswm gwariant £223.11k £200.33k £318.79k £294.23k £343.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £143.79k £137.62k £10.00k £106.71k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 22 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 28 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 28 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
DIRECTOR
WORCESTER PORCELAIN MUSEUM
SEVERN STREET
WORCESTER
WR1 2ND
Ffôn:
0190521247