THE ROYAL NATIONAL THEATRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The National Theatre is central to the creative life of the UK. In its three theatres on the South Bank in London it presents new plays and classics from the world repertoire. It extends its reach through live broadcasts into cinema, UK and International tours and deepens audience engagement through its education programme. It looks after the wider health of theatre through R&D at the NT Studio.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£121,400,000
Roddion a chymynroddion | £34.10m | |
Weithgareddau elusennol | £66.40m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £19.40m | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £1.50m |
Cyfanswm gwariant:
£125,400,000
Codi arian | £3.30m | |
Weithgareddau elusennol | £106.40m | |
Arall | £15.70m |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £19.00m | |
Gwariant elusennol | £106.40m |
Pobl

840 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 33 |
£70k i £80k | 10 |
£80k i £90k | 6 |
£90k i £100k | 4 |
£100k i £110k | 3 |
£110k i £120k | 5 |
£130k i £140k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
£150k i £200k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Iwerddon
- Tsieina
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 17 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- THE NATIONAL (Enw gwaith)
- THE NATIONAL THEATRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR DAMON MARCUS BUFFINI | Cadeirydd | 09 June 2016 |
|
|||||
Sarah Maria Wiggins | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
James Matthew Graham | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Cate Blanchett | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Dame Marit Mohn | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|||||
Amanda Kate Pritchard | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Melanie Jane Richards CBE | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Simon Minty | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
Louise Elizabeth Charlton | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
Dame Karen Elizabeth Pierce | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
Tim Score | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
||||
Vikki Heywood | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
||||
Simon Warshaw | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|||||
Elizabeth Pryce | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.90m | £56.30m | £80.80m | £89.00m | £121.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.80m | £51.60m | £80.10m | £90.90m | £125.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £30.90m | £37.00m | £33.90m | £31.50m | £34.10m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.10m | £3.70m | £28.10m | £16.60m | £19.40m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £55.90m | £3.80m | £18.30m | £40.40m | £66.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £11.80m | £500.00k | £500.00k | £1.50m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £93.20m | £46.70m | £51.90m | £74.60m | £106.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.40m | £1.50m | £2.10m | £2.60m | £3.30m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £100.00k | £100.00k | £100.00k | £200.00k | £300.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £19.20m | £3.40m | £26.10m | £13.70m | £15.70m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £62.00m | £56.40m | £57.30m | £57.30m | £56.40m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £200.00k | £200.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £37.80m | £65.30m | £73.40m | £72.20m | £75.30m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £17.70m | £34.90m | £43.00m | £43.70m | £49.90m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED THE 8 FEBRUARY 1963 AS AMENDED ON THE 10 MAY 1965 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 20 MAY 1996, 26 MARCH 2001,15 JULY 2002, 26 SEPTEMBER 2005 AND 19 JULY 2010.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ASSIST IN THE ADVANCEMENT OF EDUCATION SO FAR AS SUCH PROMOTION AND ASSISTANCE SHALL BE OF A CHARITABLE NATURE AND IN PARTICULAR, SO FAR AS OF A CHARITABLE NATURE, TO PROCURE AND INCREASE THE APPRECIATION AND UNDERSTANDING OF THE DRAMATIC ART IN ALL ITS FORMS AS A MEMORIAL TO WILLIAM SHAKESPEARE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYAL NATIONAL THEATRE
UPPER GROUND
LONDON
SE1 9PX
- Ffôn:
- 02074523361
- E-bost:
- dparker@nationaltheatre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window