Hanes ariannol RICHARD CADBURY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 224348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.66k £8.61k £9.48k £9.21k £9.23k
Cyfanswm gwariant £52.02k £47.45k £47.68k £39.65k £37.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A