Hanes ariannol BLUE CROSS
Rhif yr elusen: 224392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.45m | £39.92m | £36.05m | £37.47m | £45.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.15m | £39.77m | £35.90m | £37.31m | £41.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.75m | £622.00k | £146.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.27m | £30.05m | £28.91m | £28.23m | £34.60m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.89m | £5.16m | £3.07m | £5.72m | £7.04m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.43m | £2.51m | £1.53m | £2.15m | £2.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £869.00k | £1.02m | £786.00k | £718.00k | £944.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.18m | £1.76m | £659.00k | £823.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £22.19m | £20.30m | £19.87m | £20.18m | £25.60m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £26.06m | £28.07m | £25.95m | £25.66m | £29.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.09m | £11.70m | £4.43m | £11.65m | £12.08m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.00k | £76 | £58.00k | £74.00k | £140.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £276.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £160.00k | £0 | £143.52k | £147.01k | £156.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £5.52m | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.