ymddiriedolwyr SAILORS' CHILDREN'S SOCIETY
Rhif yr elusen: 224505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhiannon Margaret Beeson | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||||||||
Cathrine Kioko-Gilligan | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||||||||
Mark Thundercliffe | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||||||||
Mark MacIntyre | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||||||||
Captain Nicholas Dodd | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||||||||
Lee Evans | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||||||||
Helen Cooper | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|
||||||||||
David Ian Fuller OBE | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|||||||||||
JULIE ABRAHAM | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|||||||||||
CAPTAIN CHRISTOPHER CHARLES WITHERS TOWNE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.