ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS MACCLESFIELD, SOUTH EAST CHESHIRE AND BUXTON BRANCH
Rhif yr elusen: 225689
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID IAN GORTON | Cadeirydd | 09 August 2013 |
|
|||||
Jenny Hazel Pepper | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|||||
Mark Terence Pepper | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|||||
Michael Raymond North | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|||||
Rachel Eileen White | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
|
||||
Christine Clements | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|
||||
SUE PARSONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CARMEN JANE COLE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.