JOHN AND ELIZA JELLEY HOMES FOR OLD PEOPLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity of the charity is the provision of almshouses for old people who are incapable by age or infirmity of earning their living and who have led respectable virtuous sober and upright lives. So far as practicable preference shall be given to those who are natives of or have lived many years in or near the City of Nottingham.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Nottingham
Llywodraethu
- 17 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- JOHN AND ELIZA JELLY HOMES FOR OLD PEOPLE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES NIGEL Cullen | Cadeirydd | 13 March 2011 |
|
|||||||||
CHRISTOPHER JOHN POWELL | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|||||||||
Jacqueline Olpin | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||||||
JULIAN HEALEY | Ymddiriedolwr | 25 February 2016 |
|
|
||||||||
JACQUELINE FRANCES FISHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
GORDON FISHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.69k | £112.60k | £121.18k | £134.14k | £128.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.73k | £88.79k | £97.50k | £98.56k | £160.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED AT NOTTINGHAM 29 MAY 1914 AND SCHEME OF THE 12 DECEMBER 1969
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF ALMSHOUSES FOR OLD PEOPLE WHO ARE INCAPBLE BY AGE OR INFIRMITY OR EARNING THEIR OWN LIVING AND WHO HAVE LED RESPECTABLE VIRTUOUS SOBER AND UPRIGHT LIVES AND SO FAR AS PRACTICABLE PREFERENCE SHALL BE GIVEN TO THOSE WHO ARE NATIVES OR HAVE LIVED MANY YEARS IN OR NEAR THE CITY OF NOTTINGHAM. PAYMENT OF YEARLY SUM NOT LESS THAN $520 TO GHE ACCOUNT OF THE EXTRAORDINARY REPAIR FUND.
Maes buddion
NOTTINGHAM AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Anna Chandler
PO Box 11228
NOTTINGHAM
NG14 6YY
- Ffôn:
- 07354875035
- E-bost:
- anna@chandler-cc.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window