ymddiriedolwyr VOLUNTARY ACTION - LEEDS
Rhif yr elusen: 225863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER NEVILLE HOLLINS | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Wendy Tangen | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||||
Simon Jose | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||||
Neil Franklin | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|||||||
Andrea Marie Edwards | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||||
Jane Li | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||||
Rachel Elisabeth Robinson | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|||||||
Emma Holmes | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||||
Jane Tomlin | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||||
Robert Londo | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||||
Lindsey Whitton | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||||
Sarah Rogers | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||||
Claudie Ineson | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||||
Elaine Barrow | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||||
Linda Audrey Evers | Ymddiriedolwr | 25 September 2014 |
|
|
||||||
ADRIAN NICHOLAS CURTIS | Ymddiriedolwr | 15 November 2011 |
|
|||||||
PAUL LANDEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.