Hanes ariannol THE NATIONAL COUNCIL FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS
Rhif yr elusen: 225922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.94m | £9.09m | £7.51m | £5.35m | £7.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.41m | £8.85m | £7.42m | £6.32m | £6.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.00k | £50.00k | N/A | £56.00k | £250.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.94m | £1.76m | £2.26m | £1.11m | £1.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.22m | £3.30m | £1.25m | £1.44m | £2.23m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.68m | £3.94m | £3.93m | £2.74m | £3.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £90.00k | £91.00k | £75.00k | £70.00k | £99.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £350.00k | £149.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.01m | £7.53m | £6.57m | £5.27m | £5.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.41m | £1.32m | £848.00k | £1.04m | £1.05m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £133.00k | £177.00k | £113.00k | £113.00k | £118.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £354.00k | £58.00k | £5.00k | £112.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.00k | £18.00k | £18.00k | £21.00k | £21.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.