ymddiriedolwyr THE NATIONAL COUNCIL FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS
Rhif yr elusen: 225922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priya Singh | Cadeirydd | 23 November 2020 |
|
|||||
Christopher Geoffrey Sherwood | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Georgina Carr | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Red Godfrey-Sagoo | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Angela Spence | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Dr Sarabajaya Kumar | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Emily Agius | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Paul Breckell | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
DAN SUTCH | Ymddiriedolwr | 14 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.