FRIENDS OF THE ELDERLY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity offers residential, nursing and dementia care to older people in care homes on nine sites across England. We operate day care centres and a free-to-access grants service for individuals, and work to combat the devastating effects of loneliness among older people. Our vision is for a society in which all older people have the opportunity to live fulfilled lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£22,762,000
Roddion a chymynroddion | £752.00k | |
Weithgareddau elusennol | £20.74m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £639.00k | |
Arall | £631.00k |
Cyfanswm gwariant:
£23,953,000
Codi arian | £449.00k | |
Weithgareddau elusennol | £23.50m | |
Arall | £0 |
£1,033,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,884,432 o 37 gontract(au) llywodraeth a £8,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £449.00k | |
Gwariant elusennol | £23.50m |
Pobl

491 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 10 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 1964: Cofrestrwyd
- 06 Mehefin 2006: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (S.75))
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher John Maidment | Cadeirydd | 22 June 2017 |
|
|||||
Nicholas William James Avery | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|||||
Lee Houghton | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Craig Jeffrey Duncan | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Emily Jane Louise Makinson | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Lindsay Anne Rees | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
David John Deacon | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Paul Guy Foster | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Martin Richard Beecroft | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Louisa Clare Hogarty | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Emerell Sonia Campbell | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|||||
Sharon Prosser | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.16m | £20.34m | £19.65m | £21.84m | £22.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.31m | £22.22m | £21.11m | £22.63m | £23.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.87m | £2.24m | £2.65m | £2.42m | £2.88m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £166.00k | £1.49m | £796.00k | £13.95k | £8.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £696.00k | £2.08m | £1.48m | £2.03m | £752.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.99m | £17.72m | £17.11m | £19.17m | £20.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £537.00k | £548.00k | £649.00k | £638.00k | £639.00k | |
|
Incwm - Arall | £939.00k | £0 | £404.00k | £7.00k | £631.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £104.00k | £144.00k | £99.00k | £235.00k | £226.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.99m | £21.90m | £20.76m | £22.29m | £23.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £313.00k | £319.00k | £349.00k | £347.00k | £449.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £221.00k | £182.00k | £328.00k | £336.00k | £482.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £103.00k | £111.00k | £103.00k | £81.00k | £115.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £22.46m | £22.27m | £21.75m | £21.97m | £21.82m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £16.93m | £19.39m | £19.91m | £16.70m | £16.31m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.62m | £3.48m | £3.38m | £4.45m | £5.32m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£125.00k | -£112.00k | -£37.00k | -£24.00k | -£9.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £5.17m | £5.04m | £4.93m | £4.71m | £5.21m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/02/1914 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/03/1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/05/1953 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/07/1955 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/07/1962 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/11/1962 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/11/1964 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/10/1972 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/12/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH, ACQUIRE OR TAKE OVER, CONDUCT AND CARRY ON IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE RESIDENTIAL AND NURSING HOMES, AND IN PARTICULAR RESIDENTIAL AND NURSING HOMES FOR THE POOR, NEEDY OR ELDERLY, CONVALESCENT HOMES FOR THE SICK OR INFIRM AND HOLIDAY OR OTHER HOMES FOR PERSONS OF ANY AGE AND EITHER SEX WHO FOR FINANCIAL REASONS OR OTHERWISE ARE IN NEED OF THE CARE AND ASSISTANCE PROVIDED IN SUCH HOMES, WITH POWER, BUT WITHOUT ANY OBLIGATION, TO CHARGE FEES OF SUCH AMOUNT AS THE SOCIETY SHALL IN ANY INDIVIDUAL CASE CONSIDER APPROPRIATE IN RESPECT OF THE ACCOMMODATION IN SUCH HOMES OF ANY PERSON ACCOMMODATED THERE WHO, IN THE OPINION OF THE SOCIETY, CAN REASONABLY BE REQUIRED TO PAY SUCH FEES FOR SUCH ACCOMMODATION. TO RELIEVE POVERTY SUFFERING AND DISTRESS AMONG THE ELDERLY, THE SICK, THE DISABLED OR OTHER GENUINELY NEEDY PERSONS REGARDLESS OF AGE OR SEX IN WHATEVER MANNER THE COMMITTEE OR GOVERNING BODY OF THE SOCIETY MAY DEEM APPROPRIATE. TO GIVE ASSISTANCE IN MONEY OR IN KIND TO THOSE WHO ARE GENUINELY NEEDY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ALICE LOUISA GRIGGS WIDOWS' FUND
- CHARITY OF JAMES MEW FOR POOR AND AFFLICTED MEN AND WOMEN
- CHICK AND HARMSWORTH CHARITY
- COLLIN AND DAVIS CHARITY
- DR MACNAUGHTON PENSION FUND
- ELIZABETH ANN WALKER
- ETHEL DE METZ SPYER ASSISTANCE FUND FOR GENTLEWOMEN
- FREDERICK BYNG PENSION FUND
- HARRY LIVESEY CHARITY
- JANET LACEY PENSION FUND
- LUCY GRUNDY KELLETT
- ST GEORGE'S HOUSE FUND
- THE HOUSE OF NUNN
- THE PENSION CHARITY OF WILLIAM LAMBE
- THE RETIRED NURSES NATIONAL HOME 1937
- THE SIR THOMAS LIPTON CHARITY
- THE SMILES HOME
- WILLIAM EDMONDS FUND
- 26 Tachwedd 1964 : Cofrestrwyd
- 06 Mehefin 2006 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bradbury Centre
Smiles Place
WOKING
Surrey
GU22 8BJ
- Ffôn:
- 02077308263
- E-bost:
- enquiries@fote.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window