Hanes ariannol THE ROYAL NATIONAL INSTITUTE OF BLIND PEOPLE
Rhif yr elusen: 226227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.27m | £95.93m | £86.49m | £85.71m | £106.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £102.44m | £92.87m | £79.07m | £77.21m | £87.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £13.83m | £11.64m | £8.37m | £9.02m | £2.34m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.88m | £659.62k | £2.59m | £482.00k | £363.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £59.43m | £51.89m | £50.16m | £54.69m | £57.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.33m | £22.81m | £21.64m | £20.68m | £19.78m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £24.89m | £20.95m | £13.97m | £8.99m | £5.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £212.00k | £279.00k | £159.00k | £224.00k | £459.00k | |
|
Incwm - Arall | £413.00k | £6.00k | £555.00k | £1.12m | £23.70m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £41.42m | £32.64m | £28.95m | £35.53m | £37.10m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £76.00m | £61.08m | £53.91m | £48.86m | £54.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.90m | £14.57m | £10.60m | £14.10m | £17.23m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £990.00k | £969.00k | £951.00k | £898.00k | £759.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £132.00k | £150.00k | £94.00k | £93.00k | £439.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £36.00k | £36.00k | £36.00k | £27.00k | £23.00k | |
|
Gwariant - Arall | £15.54m | £17.22m | £14.56m | £14.25m | £15.16m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.