Dogfen lywodraethu THE ROYAL NATIONAL INSTITUTE OF BLIND PEOPLE
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
GRANTED 14/04/1949 AS AMENDED ON 18/04/1963 AS AMENDED ON 31/03/1993 AS AMENDED ON 08/11/1993 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 12/02/2002 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 30/05/2003 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 14/02/2006 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 14/11/2007 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 21/07/2010 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 20/04/2011 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 01/07/2014 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 01 APR 2017 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 18 AUG 2020 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 16 FEB 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BETTER EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT AND WELFARE OF BLIND AND PARTIALLY SIGHTED PEOPLE AND GENERALLY TO WATCH OVER AND PROTECT THE INTERESTS OF BLIND AND PARTIALLY SIGHTED PEOPLE AND TO PREVENT BLINDNESS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.