DERWENT COTTAGE HOLIDAY FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To use money raised to provide holidays for disadvantaged, low income Sheffield families referred by a welfare agent.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 24 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- HELEN WILSON SETTLEMENT (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Meadows | Cadeirydd | 01 November 2014 |
|
|||||||||||||
Clare Rachel Hopkins | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|||||||||||||
Michael Kevin James Lofthouse | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|||||||||||||
Ellie May Ford | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|||||||||||||
James Parker | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|||||||||||||
Alison Gardner | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|||||||||||||
SARA MARGARET GOWEN | Ymddiriedolwr | 16 February 2017 |
|
|||||||||||||
STEPHEN ALLEN | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|||||||||||||
JUNE BLOWER | Ymddiriedolwr | 19 June 2013 |
|
|
||||||||||||
JIM FULTON | Ymddiriedolwr | 28 October 2011 |
|
|||||||||||||
LIZ MURRAY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
JOHN FROGGATT BARRY HOPKINS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £800 | £800 | £800 | £840 | £851 | |
|
Cyfanswm gwariant | £800 | £800 | £800 | £840 | £851 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 7 MAY 1976 AND SCHEME OF 19 FEBRUARY 1981
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS OF LIMITED MEANS RESIDENT IN SHEFFIELD BY MAKING SUCH GRANTS AS THEY THINK FIT TOWARDS THE EXPENCE OF HOLIDAYS FOR SUC PERSONS.
Maes buddion
SHEFFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 Charnock Wood Road
SHEFFIELD
S12 3HL
- Ffôn:
- 07855908266
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window